اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب للاطفال اختار طريقتك

تحفيظ جدول الضرب لطفلك وقت المذاكرة , افضل طريقة لحفظ جدول الضرب هي الحفظ نفسه وفهم آلية جدول الضرب , الموضوع سوف يتترك في كل شيء وكل طريقة عن حفظ جدول الضرب وعليك الاختيار ماهو الافضل او الاسهل لطفلك ولكن سوف ارتب افكار حفظ جدول الضرب من حيث الافضلية في التعلم لتنشئة جيل يعني ويتوعب وليس التعلم عن طريق الاسهل فقط , وفي سن الطفول جدول الضرب المراد حفظه هو جدول العدد 1 الى جدول العدد 12 , اي تعلم حفظ الجدول سهل باذن الله , ليست اعداد كبيرة وضخمة

فكرة جدول الضرب

جدول الضرب ما هو الا عملية جمع متكررة , وهذا ما اتذكره حتي الىن من مدرسيني الاعزاء ولهذا ما زلت اتذكر جدول الضرب وحتي في حالة نسيان بعض الارقام الية فهم جدول الضرب تجعلني اعرف الناتج بسهولة

مثال :
3*5 اي العدد 3 مكرر جمعه 5 مرات بمعني
3*5 = 3+3+3+3+3 او :
3*5 = 5+5+5

تكرار جمع العدد 3 خمس مرات او تكرار جمع العدد 5 ثلاث مرات وهذا يطبق علي جميع ارقام جدول الضرب

افكار لسهولة حفظ جدول الضرب

حفظ جدول الضرب للاعداد 0 , 1 , 2 , 10 , 11

  • اي عدد مضروب في 0 النتيجة تكون 0
    مثال :
    0*8 = 0
    0*4 = 0
    0*7 = 0
  • اي عدد مضروب في 1 النتيجة نفس العدد
    مثال :
    1*8 = 8
    1*4 = 4
    1*7 = 7
  • اي عدد مضروب في 2 النتيجة تكون ضعف العدد جمع العدد مرتين
    مثال :
    2*8 = 8+8 = 16
    2*4 = 4+4 = 8
    2*7 = 7+7 = 14
  • اي عدد مضروب في 10 النتيجة تكون 0 ثم نفس العدد
    مثال :
    10*8 = 80
    10*4 = 40
    10*7 = 70
  • اي عدد من ( 0 الى 9 ) مضروب في 11 النتيجة تكون نفس العدد مرتين
    مثال :
    11*8 = 88
    11*4 = 44
    11*7 = 77

العدد 5 ايضا من اسهل جداول الضرب حفظا

ضرب الرقم 5 في عدد فردي مثلا 7 الناتج و عدد اوله 5 (الناتج 35 ) , ولكن ضرب الرقم 5 في عدد زوجي مثلا 4 الناتج رقم اوله 0 (الناتج 20)
وايضا طريقة اخري لشرح جدول الضرب للرقم 5 لاطفال , شرحنا سابقا جدول الضرب للرقم 10 , يمكن القول ان نتيجة ضرب الرقم 5 في اي رقم هو نصف نتيجة ضرب الرقم 10 في نفس الرقم

مثال :
5*8 = نص حاصل ضرب (10*8 = 80) = 40
5*7 = نص حاصل ضرب (10*7 = 70) = 35
5*4 = نص حاصل ضرب (10*4 = 40) = 20

اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب العدد 4

نفس الفكرة السابقة ضرب اي عدد في 4 هو ضعف ناتج حاصل ضرب نفس العدد في العدد 2 , وبما اننا حفظنا جدول الضرب 2 نقدر بسهولة نضاعف الناتج ونكون حفظنا جدول الضرب للرقم 4

مثال :
4*8 = ضغف حاصل ضرب (2*8 = 16) = 32
4*7 = ضعف حاصل ضرب (2*7 = 14) = 28
4*4 = ضعف حاصل ضرب (2*4 = 8) = 18

اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب العدد 12

نقدر نقول ان حاصل ضرب اي رقم في العدد 12 هيكون مجموع (حاصل ضرب نفس العدد ي الرقم 10 + حاصل ضرب نفس العدد في الرقم 2) , وبما اننا حافظين جدول الضرب 5 وجدول الضرب 2 هيكون حفظ جدول الضرب 12 باذن الله سهل

مثال :
12*8 = مجموع حاصل ضرب [ (2*8 = 16) + (10*8 = 80 ) ]= 16 + 80 = 96
12*7 = مجموع حاصل ضرب [ (2*7 = 14) + (10*7 = 70 ) ]= 14 + 70 = 84
12*4 = مجموع حاصل ضرب [ (2*4 = 8) + (10*4 = 40 ) ]= 8 + 40 = 48

ثاني اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب

هو متابعة شرح هذا الفيديو

الفيديو طريقة بسيطة لاستنتاج حاصل ضرب اي رقم يمكن تعلمها للاطفال وتفيدهم في الامتحان باذن الله وقت نسيان جدول الضرب او نسيان حاصل ضرب رقم معين , ولكن استمر في القول ان طريقة فهم الجدول هي افضل طريقة لتعلم جدول الضرب وهي افضل من سهولة حفظ جدول الضرب

اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب الرقم 11

الرقم 11 تم شرحه سابقا للارقام من 0 الى 9 , اذا كانت ارقام كبيرة , عليك تعلم درس مبدأ الضرب نفسه لخانتي الاحاد والعشرات , اي الطريقة التقليدية وسوف يتم شرح الطريقة اذا طلبها احد زوار الموقع في تعليقات الموضوع , ولكن الىن سوف اشرح الطريقة السهلة لحفظ جدول الضرب للرقم 11

  1. حاضل ضرب الرقم 11 في اي رقم مكون من خانة واحدة خانة الاحاد فقط ( الارقام من 0 الى 9 ) هو نفس الرقم مرتين
    مثال :
    11*8 = 88
    11*7 = 77
    11*4 = 44
    هذا ما تم شرحه مسبقا
  2. حاصل ضرب الرقم 11 في اي رقم مكون من خانتين اي خانة الاحاد وخانة العشرات ( الارقام من 10 الى 99 )
    مثال :
    11*81 = 1_8 ثم نجمع الرقمين 1 + 8 = 9 يصبح الناتج = 891
    11*17 = 7_1 ثم نجمع الرقمين 7 + 1 = 8 يصبح الناتج = 187
    11*35 = 5_3 ثم نجمع الرقمين 5 + 3 = 8 يصبح الناتج = 385
    11*48 = 8_4 ثم نجمع الرقمين 8 + 4 = 12 هنا يوجد اختلاف لان الناتج مكون من خانتين نضع الخانة الاولي في المنتصف كما تعودنا ونجمع الخانة الثانية علي الرقم الاخير فيصبح الناتج = 528
    11*87 = 7_8 ثم نجمع الرقمين 7 + 8 = 15 يصبح الناتج = 957
  3. حاصل ضرب الرقم 11 في اي رقم مكون من ثلاث خانات اي خانة الاحاد والعشرات والمئات ( الارقام من 100 الى 999 )
    مثال :
    11*427 = 7_ _4 ثم نجمع العدد القريب من اول رقم 7 + 2 = 9 ونضع الناتج في اول فراغ , ثم نجمع العدد القريب من اخر رقم 4 + 2 = 6 ونضع الناتج في ثاني فراغ فيصبح الناتج = 4697
    11*324 = 4_ _ 3 نجمع 4 + 2 =6 اول فراغ , نجمع 3 + 2 = 5 ثاني فراغ يصبح الناتج = 3564

الاسئلة والاستفسار

اذا اختلط عليك الامر في شرح طرق حفظ جدول الضرب لا تترد في وضع استفسارك في تعليقات الموضوع وسوف يتم الرد عليك اذا كان طلب او استفسار او سؤالك عن معلومة جديدة

شارك
شارك رابط مختصر:

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.